TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR SPOR
| | | Amatör Vize | 30.01.2001 | |
TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR SPOR
| | | Amatör Vize | 04.10.2001 | |
TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR SPOR
| | | Amatör Vize | 11.09.2002 | |
MERSİN TALİMYURDU SPOR KULÜBÜ
| 26.01.2006 | 31.05.2008 | Profesyonelliğe Geçiş | 31.01.2006 | |
MERSİN TALİMYURDU SPOR KULÜBÜ
| 26.01.2006 | 31.05.2008 | Vize | 03.08.2006 | |
TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR SPOR
| | | Filiz Lisans | 15.04.1999 | |
TOROSLAR ARPAÇSAKARLAR SPOR
| | | Amatör Vize | 01.10.1999 | |
MERSİN TALİMYURDU SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Transfer | 15.09.2004 | |
MERSİN TALİMYURDU SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Vize | 23.09.2005 | |