DÜZCE CAM DÜZCESPOR
| Regional Amateur League Coach | 01.08.2010 | 10.12.2010 | 10.12.2010 |
DÜZCE CAM DÜZCESPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 23.02.2009 | 31.05.2009 | |
ADANASPOR A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 05.09.2006 | 05.01.2007 | 05.01.2007 |
GAZİOSMANPAŞA
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 05.12.2005 | 28.03.2006 | 28.03.2006 |
ERZİNCANSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 25.01.2005 | 31.05.2005 | |
MARMARİS GENÇLİK SPOR TURİZM VE TİC. A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 23.08.2004 | 19.10.2004 | 19.10.2004 |
ERZİNCANSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 20.08.2003 | 31.05.2004 | |
ERZİNCANSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 26.12.2002 | 31.05.2003 | |
SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 16.01.2002 | 31.05.2002 | |