KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Filiz Lisans | 15.10.2004 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 16.09.2005 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 29.09.2006 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 14.09.2007 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 05.09.2008 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 02.10.2009 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 30.09.2010 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 15.09.2011 | |
KEÇİÖREN BELEDİYESİ BAĞLUM SPOR
| | | Amatör Vize | 03.10.2012 | |
HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ
| 20.06.2017 | 31.05.2018 | Yurt İçi Transfer | 21.08.2017 | |
HACETTEPE 1945 SPOR KULÜBÜ
| 03.07.2018 | 31.05.2019 | Sözleşme Yenileme | 29.08.2018 | |