ESENYURT YENER 1903 SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Vize | 04.04.2001 | |
ESENYURT YENER 1903 SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Vize | 23.01.2002 | |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| | | Amatör Transfer | 12.09.2002 | |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| | | Amatör Vize | 05.09.2003 | |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| | | Amatör Vize | 19.08.2004 | |
YEŞİL BEYAZ FUTBOL SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
| 29.01.2008 | 31.05.2008 | Yurt İçi Transfer | 06.02.2008 | |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| 27.08.2008 | 31.05.2011 | Yurt İçi Transfer | 30.08.2008 | |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| 27.08.2008 | 31.05.2011 | Karşılıklı Sona Erdirme | 29.01.2009 | |
İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Transfer | 13.09.2011 | |
ESENYURT YENER 1903 SPOR KULÜBÜ
| | | Filiz Lisans | 21.05.1999 | |
ESENYURT YENER 1903 SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Vize | 10.09.1999 | |
İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Vize | 04.09.2012 | |
İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ
| | | Amatör Vize | 19.08.2013 | |