BÜYÜKÇEKMECE BELEDİYE SPOR
| AMATÖR TAKIM TEKNIK SORUMLUSU | 09.09.2016 | 31.05.2017 | |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 28.06.2012 | 16.07.2013 | 16.07.2013 |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 24.03.2010 | 31.05.2011 | |
GENÇLERBİRLİĞİ
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 06.11.2008 | 31.05.2009 | |
ERZURUMSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.01.2008 | 10.04.2008 | 10.04.2008 |
UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 24.09.2007 | 10.09.2007 | 10.09.2007 |
BEŞİKTAŞ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 22.12.2005 | 31.05.2007 | |
TRABZONSPOR A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 02.08.2002 | 31.05.2003 | |
GAZİANTEPSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 05.10.2001 | 31.05.2002 | |
GENÇLERBİRLİĞİ
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 21.03.2001 | 31.05.2001 | |