GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 04.11.2009 | 31.05.2010 | |
GAZİANTEPSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 24.04.2003 | 31.05.2003 | |
TARSUS İDMAN YURDU
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 17.12.1998 | 31.05.1999 | |
GASKİSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 15.07.1998 | 17.12.1998 | 17.12.1998 |
GASKİSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.06.1997 | 31.05.1998 | |
GASKİSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.06.1996 | 31.05.1997 | |
GASKİSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.07.1995 | 31.05.1996 | |
GASKİSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.07.1994 | 31.05.1995 | |
GAZİANTEPSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 27.08.1993 | 31.05.1994 | |
GAZİANTEPSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 17.08.1992 | 31.05.1993 | |