İKAS EYÜPSPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 12.06.2002 | 19.09.2002 | 19.09.2002 |
İSTANBUL KARTAL BELEDİYESPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 08.02.2002 | 31.05.2002 | |
MALTEPESPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 30.11.2000 | 31.05.2001 | |
ARTVİN HOPASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 11.11.1999 | 18.04.2000 | 18.04.2000 |
SARIYER
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 10.07.1998 | 25.02.1999 | 25.02.1999 |
GAZİANTEPSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 05.12.1997 | 31.05.1998 | |
FENERBAHÇE A.Ş.
| GENÇLİK GELİŞİM ANTRENÖRÜ | 28.07.1997 | 04.12.1997 | 04.12.1997 |
ARTVİN HOPASPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 15.10.1996 | 11.04.1997 | 11.04.1997 |
DÜZCE CAM DÜZCESPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.08.1994 | 31.05.1995 | |
MALTEPESPOR
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 07.01.1994 | 31.05.1994 | |