GÜMÜŞHANE SPORTİF FAALİYETLER A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 06.02.2018 | 12.03.2018 | 12.03.2018 |
ADANASPOR A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 23.01.2015 | 27.03.2015 | 27.03.2015 |
DENİZLİSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 04.07.2011 | 17.10.2011 | 17.10.2011 |
ALTAY
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 14.05.2010 | 15.06.2010 | 15.06.2010 |
DİYARBAKIRSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 05.03.2010 | 27.04.2010 | 27.04.2010 |
BURSASPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 05.11.2008 | 26.12.2008 | 26.12.2008 |
DENİZLİSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 13.06.2007 | 30.04.2008 | 30.04.2008 |
DENİZLİSPOR
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 09.02.2007 | 31.05.2007 | |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 28.07.2006 | 09.02.2007 | 09.02.2007 |
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
| PROFESSIONAL TEAM HEAD COACH | 16.12.2005 | 31.05.2006 | |