SİİRTSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 31.08.1999 | 31.05.2000 | |
KARDEMİR KARABÜKSPOR
| PROFESYONEL TAKIM ANTRENÖRÜ | 01.06.1998 | 23.09.1998 | 23.09.1998 |
NİŞANTAŞISPOR
| GENÇLİK GELİŞİM TEKNIK SORUMLUSU | 01.08.1996 | 31.05.1997 | |
KASIMPAŞA A.Ş.
| PROFESYONEL TAKIM TEKNİK SORUMLUSU | 01.08.1995 | 31.05.1996 | |