SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş
| | | Amatör Vize | 06.09.2000 | |
SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş
| | | Amatör Vize | 31.08.2001 | |
SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş
| | | Amatör Vize | 27.08.2002 | |
SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş
| | | Amatör Vize | 27.08.2003 | |
BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
| 31.08.2006 | 31.05.2008 | Geçici Transfer | 01.09.2006 | |
BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş.
| 31.08.2006 | 31.05.2008 | Karşılıklı Sona Erdirme | 26.09.2007 | |
ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ SPOR
| | | Amatör Transfer | 10.10.2008 | |
ERZURUM İL ÖZEL İDARESİ SPOR
| | | Amatör Vize | 10.12.2009 | |
SİVAS DÖRT EYLÜL FUTBOL A.Ş
| | | Amatör Vize | 19.08.1999 | |